ONANDIA VELASCO IGNACIO
Informe ejecutivo de ONANDIA VELASCO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ONANDIA VELASCO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIAM LASA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 11/02/2019 | 25/02/2019 |
MARIAM LASA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 13/01/2014 | 25/02/2019 |
VINCULACIONES DE ONANDIA VELASCO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ONANDIA VELASCO IGNACIO
Apoderado
- Onandia Velasco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4602 , F 213, S 8, H BI 43661, I/A 8 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-48
Apoderado
- Onandia Velasco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4602 , F 212, S 8, H BI 43661, I/A 7 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-48
Apoderado
- Onandia Velasco Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4602 , F 113, S 8, H BI 43661, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-48
Información de ONANDIA VELASCO IGNACIO
Mostramos los datos de ONANDIA VELASCO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ONANDIA VELASCO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos