ONAINDIA MARTINEZ ANGEL
Informe ejecutivo de ONAINDIA MARTINEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ONAINDIA MARTINEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACUICULTURA DEL DELTA SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | 13/06/2022 |
ACUICULTURA DEL DELTA SL | Administrador Unico | 18/11/2019 | 19/01/2022 |
VINCULACIONES DE ONAINDIA MARTINEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ONAINDIA MARTINEZ ANGEL
Empresa: ACUICULTURA DEL DELTA SL
Administrador Unico
- Onaindia Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3307 , F 217, S 8, H T 58698, I/A 3 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-43
Empresa: GALAXIDI MARINE FARM SPAIN SA
Administrador Unico
- Onaindia Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47118 , F 123, S 8, H B 541756, I/A 2 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: GALAXIDI MARINE FARM SPAIN SA
Administrador Unico
- Onaindia Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47118 , F 116, S 8, H B 541756, I/A 1 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Información de ONAINDIA MARTINEZ ANGEL
Mostramos los datos de ONAINDIA MARTINEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ONAINDIA MARTINEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos