ONAINDIA DE CELIS OSCAR
Informe ejecutivo de ONAINDIA DE CELIS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ONAINDIA DE CELIS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROMAR Y PESCADOS SL | Administrador Solidario | 04/11/2019 | |
CASA SOMORROSTRO SL | Administrador Solidario | 31/10/2019 |
VINCULACIONES DE ONAINDIA DE CELIS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ONAINDIA DE CELIS OSCAR
Empresa: SILAMAR PEIX SL
Administrador Solidario
- Cabañas Mejia Carlos Jose
- Onaindia De Celis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 574532, I/A 2 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-08
Empresa: SILAMAR PEIX SL
Administrador Solidario
- Cabañas Mejia Carlos Jose
- Onaindia De Celis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48168 , F 31, S 8, H B 574532, I/A 1 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-08
Empresa: EUROMAR Y PESCADOS SL
Administrador Solidario
- Onaindia De Celis Oscar
- Onaindia Martinez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7685 , F 55, S 8, H M 124265, I/A 5 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Empresa: CASA SOMORROSTRO SL
Administrador Solidario
- Onaindia De Celis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3937 , F 211, S 8, H M 65954, I/A 13 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-28
Información de ONAINDIA DE CELIS OSCAR
Mostramos los datos de ONAINDIA DE CELIS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ONAINDIA DE CELIS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos