OMS ROMERO ALMUDENA
Informe ejecutivo de OMS ROMERO ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OMS ROMERO ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA DE TORREGROSA SL | Administrador Unico | 22/08/2023 | |
CENTRE FISCAL I DE SERVEIS SL | Administrador Unico | 28/04/2023 | |
A. PREMIUN ALMONDS SL | Consejero | 25/06/2019 | |
CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS JONAR SL | Socio Unico | 20/10/2017 | |
CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS JONAR SL | Administrador Unico | 20/10/2017 |
VINCULACIONES DE OMS ROMERO ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OMS ROMERO ALMUDENA
Empresa: LOGISTICA DE TORREGROSA SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 167, S 8, H L 30556, I/A 3 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-25
Empresa: CENTRE FISCAL I DE SERVEIS SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 209, S 8, H L 9189, I/A 4 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-25
Empresa: SIEMPRE MASPRESS SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 80, S 8, H L 26116, I/A 3 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-25
Empresa: A. PREMIUN ALMONDS SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46951 , F 114, S 8, H B 536206, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS JONAR SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 21, S 8, H L 22641, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-25
Empresa: CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS JONAR SL
Nuevo Socio Único
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 21, S 8, H L 22641, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-25
Empresa: MURONIA FRUITS SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 179, S 8, H L 26886, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-25
Empresa: MURONIA SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 189, S 8, H L 24504, I/A 6 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-25
Empresa: MURONIA FRUITS SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 176, S 8, H L 26886, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-25
Empresa: SIEMPRE MASPRESS SL
Administrador Unico
- Oms Romero Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 74, S 8, H L 26116, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-25
VER MAS ACTOS
Información de OMS ROMERO ALMUDENA
Mostramos los datos de OMS ROMERO ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OMS ROMERO ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos