OMESSI FELICE
Informe ejecutivo de OMESSI FELICE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OMESSI FELICE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIO ITALIA TOSCANA SL | Administrador Unico | 11/04/2017 | 11/12/2019 |
GLOBAL GKTIME INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 03/04/2017 | 08/05/2017 |
VINCULACIONES DE OMESSI FELICE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OMESSI FELICE
Empresa: BIO ITALIA TOSCANA SL
Administrador Unico
- Omessi Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5609, L 4516, F 14, S 8, H MA139080, I/A 3 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-29
Empresa: GLORIA RISTORANTE 2014 SL
Administrador Unico
- Omessi Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5273, L 4180, F 48, S 8, H MA123034, I/A 3 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-29
Empresa: BIO ITALIA TOSCANA SL
Administrador Unico
- Omessi Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5609, L 4516, F 13, S 8, H MA139080, I/A 1 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-29
Empresa: GLORIA RISTORANTE 2014 SL
Administrador Unico
- Omessi Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5273, L 4180, F 48, S 8, H MA123034, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-29
Información de OMESSI FELICE
Mostramos los datos de OMESSI FELICE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OMESSI FELICE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos