OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA
Informe ejecutivo de OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A (MAS) ECU CONTROL URBANISTICO SL | Socio Unico | 31/07/2023 | |
A (MAS) ECU CONTROL URBANISTICO SL | Administrador Unico | 31/07/2023 | |
DRAFT SINERGIES SOLUTIONS SL | Socio Unico | 16/11/2016 | |
DRAFT SINERGIES SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 16/11/2016 |
VINCULACIONES DE OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA
Empresa: LIVENDI SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Oltra Sanchez-molini Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43415 , F 63, S 8, H M 766824, I/A 2 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Empresa: A (MAS) ECU CONTROL URBANISTICO SL
Administrador Unico
- Oltra Sanchez-molini Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39344 , F 37, S 8, H M 698615, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: A (MAS) ECU CONTROL URBANISTICO SL
Nuevo Socio Único
- Oltra Sanchez-molini Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39344 , F 37, S 8, H M 698615, I/A 4 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: LIVENDI SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Oltra Sanchez-molini Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43415 , F 61, S 8, H M 766824, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: LIVENDI SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Socio Único
- Oltra Sanchez-molini Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43415 , F 61, S 8, H M 766824, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: DRAFT SINERGIES SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Oltra Sanchez-molini Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35313 , F 67, S 8, H M 634808, I/A 1 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Empresa: DRAFT SINERGIES SOLUTIONS SL
Socio Único
- Oltra Sanchez-molini Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35313 , F 67, S 8, H M 634808, I/A 1 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Información de OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA
Mostramos los datos de OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLTRA SANCHEZ-MOLINI MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos