OLTRA FERRER CARMEN
Informe ejecutivo de OLTRA FERRER CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE OLTRA FERRER CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLTRA FERRER CARMEN
Empresa: BOOL 89 SA
Administrador Unico
- Oltra Ferrer Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23349 , F 173, S 8, H B 30093, I/A 14 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Empresa: BOOL 89 SA
Administrador Unico
- Oltra Ferrer Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23349 , F 173, S 8, H B 30093, I/A 13 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-08
Empresa: BOOL 89 SA
Administrador Unico
- Oltra Ferrer Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23349 , F 173, S 8, H B 30093, I/A 11 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
Empresa: JOAN BONET SA
Liquidador
- Oltra Ferrer Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20414 , F 101, S 8, H B 5714, I/A 11 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Empresa: JOAN BONET SA
Administrador Unico
- Oltra Ferrer Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20414 , F 101, S 8, H B 5714, I/A 11 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Información de OLTRA FERRER CARMEN
Mostramos los datos de OLTRA FERRER CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLTRA FERRER CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos