OLTRA BENAVENT VICENTE
Informe ejecutivo de OLTRA BENAVENT VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLTRA BENAVENT VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONS HIDRAULIQUES MEDITERRANIES SL | Apoderado Mancomunado | 07/10/2009 | 02/02/2023 |
APLICACIONS HIDRAULIQUES MEDITERRANIES SL | Liquidador Unico | 02/02/2023 | |
ADVIMA IMPORT EXPOR SL | Administrador Unico | 26/10/2009 | 16/04/2010 |
VINCULACIONES DE OLTRA BENAVENT VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLTRA BENAVENT VICENTE
Liquidador Unico
- Oltra Benavent Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 54, S 8, H V 88565, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Empresa: ADVIMA IMPORT EXPOR SL
Administrador Unico
- Oltra Benavent Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 33, S 8, H V 135856, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-46
Empresa: ADVIMA IMPORT EXPOR SL
Administrador Unico
- Oltra Benavent Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 31, S 8, H V 135856, I/A 1 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-46
Apoderado Mancomunado
- Oltra Benavent Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 53, S 8, H V 88565, I/A 2 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-46
Información de OLTRA BENAVENT VICENTE
Mostramos los datos de OLTRA BENAVENT VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLTRA BENAVENT VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos