OLSEN GEIR LANGFELDT
Informe ejecutivo de OLSEN GEIR LANGFELDT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLSEN GEIR LANGFELDT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELLOHIPOTECA SL | Consejero | 09/02/2021 | |
ANDENES INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 25/08/2016 | |
ANDENES INVESTMENTS SL | Socio Unico | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE OLSEN GEIR LANGFELDT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLSEN GEIR LANGFELDT
Empresa: HELLOHIPOTECA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvaro Carrasco Nuria
- Caturini Peleretegui Juan Pablo
- Martinez Maldonado Adrian
- Olsen Geir Langfeldt
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37378 , F 165, S 8, H M 666416, I/A 7 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: ANDENES INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Olsen Geir Langfeldt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29349 , F 187, S 8, H M 528329, I/A 5 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-28
Empresa: AKTIV KAPITAL COLLECTIONS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Diaz Juan Carlos
- Olsen Geir Langfeldt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30565 , F 179, S 8, H M 94984, I/A 30 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-28
Empresa: AKTIV KAPITAL COLLECTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20960 , F 49, S 8, H M 94984, I/A 24 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Empresa: ANDENES INVESTMENTS SL
Socio Único
- Olsen Geir Langfeldt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29349 , F 183, S 8, H M 528329, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Información de OLSEN GEIR LANGFELDT
Mostramos los datos de OLSEN GEIR LANGFELDT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLSEN GEIR LANGFELDT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos