OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VASCOLAC SL | Apoderado | 28/03/2023 | |
DONCEL DESSERTS SL | Apoderado | 28/03/2023 | |
VASCOLAC INVESTMENTS XXI SL | Secretario | 16/08/2019 | |
VASCOLAC INVESTMENTS XXI SL | Consejero | 16/08/2019 | |
VASCOLAC SL | Secretario | 15/01/2015 | |
VASCOLAC SL | Consejero | 15/01/2015 | |
VASCOLAC SL | Apoderado | 15/01/2015 |
VINCULACIONES DE OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE
Empresa: VASCOLAC SL
Apoderado
- Olmos Nuñez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 113, S 8, H BI 16773, I/A 12 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-48
Empresa: DONCEL DESSERTS SL
Apoderado
- Olmos Nuñez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 84, S 8, H BI 73908, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-48
Empresa: VASCOLAC INVESTMENTS XXI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Olmos Nuñez Fernando
- Olmos Nuñez Iñaki
- Olmos Nuñez Javier
- Olmos Nuñez Maria Jose
- Olmos Nuñez Maria Luz
Presidente
Secretario
- Olmos Nuñez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5877 , F 56, S 8, H BI 73893, I/A 1 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-48
Empresa: VASCOLAC SL
Apoderado
- Olmos Nuñez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 113, S 8, H BI 16773, I/A 10 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-48
Empresa: VASCOLAC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Olmos Nuñez Fernando
- Olmos Nuñez Iñaki
- Olmos Nuñez Javier
- Olmos Nuñez Maria Jose
- Olmos Nuñez Maria Luz
Presidente
Secretario
- Olmos Nuñez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 112, S 8, H BI 16773, I/A 9 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-48
Información de OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMOS NUÑEZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos