OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIME MUSIC SL | Socio Unico | 07/08/2024 | |
PRIME MUSIC SL | Administrador Unico | 07/08/2024 | |
SOUND & VISION MADRID SL | Liquidador | 22/06/2024 |
VINCULACIONES DE OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER
Empresa: PRIME MUSIC SL
Administrador Unico
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828697, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: PRIME MUSIC SL
Socio Único
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828697, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: SOUND & VISION MADRID SL
Liquidador
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 450733, I/A A (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: SOUND & VISION MADRID SL
Administrador Unico
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 450733, I/A A (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: SOUND & VISION MADRID SL
Administrador Unico
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25031 , F 193, S 8, H M 450733, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: SOUND & VISION MADRID SL
Consejero Delegado
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
Consejero
- Olmos Ciruelos Alberto Jose
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
- Olmos Serrano Antonio Jose Leandro
Presidente
- Olmos Ciruelos Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25031 , F 193, S 8, H M 450733, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Información de OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMOS CIRUELOS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos