OLMO ROMERO ANGEL
Informe ejecutivo de OLMO ROMERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLMO ROMERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIP MEDIC DE SALUT INTEGRAL SL | Administrador Unico | 18/03/2021 |
VINCULACIONES DE OLMO ROMERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMO ROMERO ANGEL
Empresa: EQUIP MEDIC DE SALUT INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Olmo Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 209, S 8, H B 314462, I/A 6 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Empresa: EQUIP MEDIC DE SALUT INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Matas Dalmases Joan
- Olmo Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 209, S 8, H B 314462, I/A 5 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08
Empresa: EQUIP MEDIC DE SALUT INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Matas Dalmases Joan
- Olmo Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 209, S 8, H B 314462, I/A 4 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Empresa: EQUIP MEDIC DE SALUT INTEGRAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Edo Cots Andres
- Gualda Castillo Reyes
- Matas Dalmases Joan
- Olmo Romero Angel
Presidente
- Olmo Romero Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 209, S 8, H B 314462, I/A 3 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Información de OLMO ROMERO ANGEL
Mostramos los datos de OLMO ROMERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMO ROMERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos