OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO
Informe ejecutivo de OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCN CUATRO DE PESCA SL | Administrador Solidario | 22/01/2021 | |
BARCELONA ENVASES PESCADO BARENPES SL | Administrador Unico | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO
Empresa: BCN CUATRO DE PESCA SL
Administrador Solidario
- Olmo Andreo Francisco Mariano
- Pozzan Mas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47633 , F 39, S 8, H B 557695, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
- Olmo Andreo Francisco Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27414 , F 76, S 8, H B 117922, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Empresa: FIRST MATCH SL
Liquidador
- Olmo Andreo Francisco Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43768 , F 101, S 8, H B 437734, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: FIRST MATCH SL
Administrador Mancomunado
- Olmo Andreo Francisco Mariano
- Villano Benavent Victor
Liquidador
- Olmo Andreo Francisco Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43768 , F 101, S 8, H B 437734, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: FIRST MATCH SL
Administrador Mancomunado
- Olmo Andreo Francisco Mariano
- Villano Benavent Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43768 , F 101, S 8, H B 437734, I/A 1 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Información de OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO
Mostramos los datos de OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMO ANDREO FRANCISCO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos