OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER
Informe ejecutivo de OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOP AND ROLL GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2022 | |
RICHLAND SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/06/2022 | |
ARAVEN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2021 | |
GRUPO OM COMUNICACION VISUAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2021 | |
ROMANT INVERSIONES 2009 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2021 | |
RICHLAND SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2021 | |
SHOP AND ROLL GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2021 | |
ARAVEN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2020 | |
ARAVEN SL | Apoderado Solidario | 01/06/2018 | |
ARAVEN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER
Empresa: ARAVEN GROUP SL
Apoderado
- Olmedo Torres Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35760 , F 119, S 8, H M 639450, I/A 28 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: RICHLAND SL
Apoderado
- Olmedo Torres Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40568 , F 211, S 8, H M 536961, I/A 31 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: ROMANT INVERSIONES 2009 SL
Apoderado
- Olmedo Torres Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40505 , F 222, S 8, H M 475788, I/A 34 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: GRUPO OM COMUNICACION VISUAL SL
Apoderado
- Olmedo Torres Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41471 , F 28, S 8, H M 443796, I/A 48 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: GRUPO OM COMUNICACION VISUAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41471 , F 25, S 8, H M 443796, I/A 47 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: ARAVEN GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Badajoz Andres Alberto
- De Andres Gonzalez Javier
- Martinez Astudillo Jorge
- Olmedo Torres Vicente Javier
- Ramirez Tocino Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35760 , F 113, S 8, H M 639450, I/A 22 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: RICHLAND SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Badajoz Andres Alberto
- De Andres Gonzalez Javier
- Martinez Astudillo Jorge
- Olmedo Torres Vicente Javier
- Ramirez Tocino Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40568 , F 206, S 8, H M 536961, I/A 26 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Empresa: ARAVEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 187, S 8, H Z 42851, I/A 46 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-50
Empresa: ROMANT INVERSIONES 2009 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andujar Lozano Juan Antonio
- Bernardino Martin Manuela
- De Andres Gonzalez Javier
- Martinez Astudillo Jorge
- Olmedo Torres Vicente Javier
- Ramirez Tocino Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40505 , F 215, S 8, H M 475788, I/A 28 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: GRUPO OM COMUNICACION VISUAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 184, S 8, H M 443796, I/A 38 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
VER MAS ACTOS
Información de OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER
Mostramos los datos de OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos