OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL
Informe ejecutivo de OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA SA | Apoderado Solidario | 29/05/2015 | |
KILOVATIO SALAMANCA SL | Apoderado Solidario | 29/05/2015 |
VINCULACIONES DE OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL
Empresa: KILOVATIO SALAMANCA SL
Apoderado Solidario
- Gomez Aguadero Carmen
- Olmedo Garcia Anton Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 188, S 8, H SA 1278, I/A 10 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-37
Empresa: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Aguadero Carmen
- Olmedo Garcia Anton Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 73, S 8, H SA 7845, I/A 9 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-37
Empresa: KILOVATIO SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Olmedo Garcia Anton Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 187, S 8, H SA 1278, I/A 9 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-37
Empresa: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA SA
Administrador Unico
- Olmedo Garcia Anton Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 73, S 8, H SA 7845, I/A 8 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-37
Empresa: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA SA
Administrador Unico
- Olmedo Garcia Anton Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 73, S 8, H SA 7845, I/A 7 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-37
Empresa: JARA TRANSFORMADORES SECOS SL
Liquidador
- Olmedo Garcia Anton Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 63, S 8, H SA 6640, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-37
Empresa: JARA TRANSFORMADORES SECOS SL
Administrador Unico
- Olmedo Garcia Anton Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 63, S 8, H SA 6640, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-37
Información de OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL
Mostramos los datos de OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMEDO GARCIA ANTON RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos