OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 24/04/2024 | |
GLOBAL HOMES COLIVING SL | Apoderado Solidario | 06/05/2022 | |
HALMA COLIVING SL | Apoderado | 25/05/2021 | |
WELCOME ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | |
WOMBOSI SL | Consejero | 17/05/2011 |
VINCULACIONES DE OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ATLAS VALORES SICAV
Consejero
- Canga Fuentes Francisco
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 263697, I/A 33 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: SH CAPITAL INVESTMENTS SICAV
Consejero
- Cerda Girones Francisco
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
- Zaballos Palop Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11225, L 8503, F 31, S 8, H V 206115, I/A 5 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-46
Empresa: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 155, S 8, H M 558774, I/A 85 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV
Consejero
- Durr Sendon Christian
- Ibañez Ferriols Fernando
- Iborra Navarro Joaquin
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 194, S 8, H M 233596, I/A 44 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: ATLAS VALORES SICAV
Consejero
- Canga Fuentes Francisco
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
- Rodriguez Gonzalez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40371 , F 17, S 8, H B 263697, I/A 31 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: GORBEIA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Arribas Sanchez Ignacio
- Canga Fuentes Francisco
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33519 , F 197, S 8, H M 603324, I/A 8 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: INVERSIONES OMNITOT SICAV
Consejero
- Cerda Girones Francisco
- Hernandez Povedano Oscar Luis
- Iborra Navarro Joaquin
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
- Zaballos Palop Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 91, S 8, H M 421397, I/A 19 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: INVERSIONES OMNITOT SICAV
Consejero
- Canga Fuentes Francisco
- Iborra Navarro Joaquin
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 91, S 8, H M 421397, I/A 19 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: GLOBAL HOMES COLIVING SL
Apoderado Solidario
- Nuñez Herrero Francisco Antonio
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
- Sanchez Cabrera Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43475 , F 182, S 8, H M 767839, I/A 2 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Amoros Nicolau Anna Maria
- Canga Fuentes Francisco
- Modeiro Moreiro Tomas
- Olmeda Pelaez Miguel Angel
- Puig Jover Alejandro
- Viñas Orriols Roman
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396, L 7677, F 79, S 8, H V 178938, I/A 14 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-46
VER MAS ACTOS
Información de OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMEDA PELAEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos