OLLER MAS VICENTE
Informe ejecutivo de OLLER MAS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE OLLER MAS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCON HEALTHCARE SA | Apoderado | 11/08/2020 | |
LAUS FARMA SL | Apoderado | 10/03/2020 | |
LABORATORIOS VISFARM SL | Apoderado | 10/03/2020 | |
MIZAR FARMACEUTICA SL | Apoderado | 12/12/2019 | |
ARTIS PHARMA SL | Apoderado | 11/12/2019 | |
NOVARTIS FARMACEUTICA SA | Apoderado | 13/01/2009 | 13/12/2012 |
NOVARTIS FARMACEUTICA SA | Apoderado | 27/02/2009 | 13/12/2012 |
NOVARTIS FARMACEUTICA SA | Apoderado | 03/02/2010 | 13/12/2012 |
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SL | Apoderado | 03/12/2010 |
VINCULACIONES DE OLLER MAS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLLER MAS VICENTE
Empresa: ALCON HEALTHCARE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Acebillo Marin Jesus
- Ballester Cañizares Francisco
- Blanch Pladellorens Jose
- Cuadra Ambrus Fernando
- Garcia Bea Ona
- Lopez Folgueira Maria Jose
- Majoral Marsal Cristina
- Marcilla Molina Jose Francisco
- Oller Mas Vicente
- Pie Lopez Isidro
- Prat Mora Luis
- Prat Mora Luis
- Rodriguez Arnaiz Gonzalo
- Santa Valls Teresa
- Saperas Caminal Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47293 , F 11, S 8, H B 34424, I/A 358 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Empresa: LABORATORIOS VISFARM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Acebillo Marin Jesus
- Acebillo Marin Jesus
- Ballester Cañizares Francisco
- Cuadra Ambrus Fernando
- Fernandez Ferreiro Felipe
- Garcia Bea Ona
- Gibert Vives Joan
- Lopez Folgueira Maria Jose
- Lopez Folgueira Maria Jose
- Marzo Carpio Concha
- Oller Mas Vicente
- Prat Mora Luis
- Prat Mora Luis
- Rodriguez Arnaiz Gonzalo
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46973 , F 164, S 8, H B 178516, I/A 125 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Empresa: LAUS FARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46973 , F 72, S 8, H B 220216, I/A 97 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-08
Empresa: MIZAR FARMACEUTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46903 , F 144, S 8, H B 178518, I/A 127 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: ARTIS PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46794 , F 50, S 8, H B 220218, I/A 100 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: NOVARTIS FARMACEUTICA SA
Apoderado
- Andre Marques Luciano
- Arce Gallardo Juan Francisco
- Carlos Alberto Pinto Silva Filho
- David Murray
- Echauri Lopez Mercedes
- Macias Blanco Maria Dolores
- Malaret Julia Inmaculada
- Maneu Marcos Perez Antonio
- Oller Mas Vicente
- Patrice Zagame
- Rodriguez Fernandez Maria Jesus
- Salvador Puigcarbo Yolanda
- Stephane Morel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43167 , F 50, S 8, H B 46560, I/A 559 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SL
Apoderado
- Gualtiero Garlasco
- Oller Mas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42055 , F 181, S 8, H B 341484, I/A 59 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
Empresa: NOVARTIS FARMACEUTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41668 , F 153, S 8, H B 46560, I/A 527 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-08
Empresa: NOVARTIS FARMACEUTICA SA
Apoderado
- David Murray
- Oller Mas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40685 , F 94, S 8, H B 46560, I/A 507 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-08
Empresa: NOVARTIS FARMACEUTICA SA
Apoderado
- David Murray
- Oller Mas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40685 , F 94, S 8, H B 46560, I/A 506 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Información de OLLER MAS VICENTE
Mostramos los datos de OLLER MAS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLLER MAS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos