OLLE MARRUGAT JORDI
Informe ejecutivo de OLLE MARRUGAT JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE OLLE MARRUGAT JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLLE MARRUGAT JORDI
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Esbri Molinas David
- Jaime Garcia Manuel
- Olle Marrugat Jordi
- Vidal Peñas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 124, S 8, H B 100034, I/A 43 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Esbri Molinas David
- Jaime Garcia Manuel
- Olle Marrugat Jordi
- Vidal Peñas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 124, S 8, H B 100034, I/A 43 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Esbri Molinas David
- Jaime Garcia Manuel
- Olle Marrugat Jordi
- Vidal Peñas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 124, S 8, H B 100034, I/A 42 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Jaime Garcia Manuel
- Jonathan Hart
- Olle Marrugat Jordi
- Vidal Peñas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 124, S 8, H B 100034, I/A 42 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Jaime Garcia Manuel
- Jonathan Hart
- Olle Marrugat Jordi
- Vidal Peñas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 122, S 8, H B 100034, I/A 41 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Jaime Garcia Manuel
- Olle Marrugat Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 122, S 8, H B 100034, I/A 41 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Jaime Garcia Manuel
- Olle Marrugat Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33862 , F 64, S 8, H B 100034, I/A 39 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Olle Marrugat Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33862 , F 62, S 8, H B 100034, I/A 32 (09/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Alonso Colchon Pablo Cesar
- Bolivar Almagro Daniel
- Jonathan Hart
- Olle Marrugat Jordi
- Robin Paul Dews
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33862 , F 61, S 8, H B 100034, I/A 31 (09/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Empresa: GAMES WORKSHOP SL
Apoderado
- Alonso Colchon Pablo Cesar
- Gutierrez Martinez Raquel
- Jonathan Hart
- Olle Marrugat Jordi
- Sueiras Calvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33862 , F 61, S 8, H B 100034, I/A 31 (09/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Información de OLLE MARRUGAT JORDI
Mostramos los datos de OLLE MARRUGAT JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLLE MARRUGAT JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos