OLLE BERTRAN JUAN
Informe ejecutivo de OLLE BERTRAN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE OLLE BERTRAN JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OB GESTION PATRIMONIAL SL | REPR.143 RRM | 02/06/2023 | |
INMOBILIARIA FERRER DE CUBELLES SL | REPR.143 RRM | 03/05/2023 | |
GRUP O B SARRIA SL | REPR.143 RRM | 03/05/2023 | |
GAMESTATE SL | Administrador Solidario | 18/10/2021 | |
OLLE BERTRAN INVERSIONES SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | |
GRUP ALMINUT SA | Administrador Solidario | 22/02/2019 | |
SITGESPERVIURE SL | Administrador Solidario | 10/01/2018 | |
INMOBILIARIA FERRER DE CUBELLES SL | Apoderado Solidario | 19/12/2013 | |
INTER SOLAVALL SL | Administrador Solidario | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE OLLE BERTRAN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLLE BERTRAN JUAN
Empresa: OB GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 217, S 8, H B 67383, I/A 21 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: OB GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 217, S 8, H B 67383, I/A 21 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: INMOBILIARIA FERRER DE CUBELLES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 151, S 8, H B 174670, I/A 15 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: GRUP O B SARRIA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 188, S 8, H B 277409, I/A 10 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-08
Empresa: GRUP O B SARRIA SL
Administrador Unico
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 188, S 8, H B 277409, I/A 10 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-08
Empresa: GAMESTATE SL
Administrador Solidario
- Itoiz Cruells Eduardo
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48012 , F 40, S 8, H B 569419, I/A 1 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Empresa: OLLE BERTRAN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46798 , F 20, S 8, H B 531234, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-08
Empresa: GRUP ALMINUT SA
Administrador Solidario
- Itoiz Cruells Eduardo
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 34, S 8, H B 285698, I/A 11 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Empresa: GRUP ALMINUT SA
Administrador Solidario
- Itoiz Cruells Eduardo
- Olle Bertran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 34, S 8, H B 285698, I/A 11 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Empresa: SITGESPERVIURE SL
Administrador Solidario
- Olle Bertran Juan
- Villanueva Bernal Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46220 , F 19, S 8, H B 513306, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
VER MAS ACTOS
Información de OLLE BERTRAN JUAN
Mostramos los datos de OLLE BERTRAN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLLE BERTRAN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos