OLIVIER JACQUES PLANCKE
Informe ejecutivo de OLIVIER JACQUES PLANCKE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVIER JACQUES PLANCKE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAIRSON ESPAÑA SA | REPR.143 RRM | 17/08/2015 | 31/07/2020 |
FAIRSON ESPAÑA SA | Administrador Solidario | 07/01/2009 | 17/08/2015 |
VINCULACIONES DE OLIVIER JACQUES PLANCKE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVIER JACQUES PLANCKE
Empresa: NOVASTOCK SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Olivier Jacques Plancke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 147, S 8, H B 190528, I/A 19 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
Empresa: NOVASTOCK SA
Administrador Solidario
- Aude Le Meur
- Olivier Jacques Plancke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 62, S 8, H B 190528, I/A 10 N (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-08
Empresa: NOVASTOCK SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Olivier Jacques Plancke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 63, S 8, H B 190528, I/A 13 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: NOVASTOCK SA
Administrador Solidario
- Aude Le Meur
- Olivier Jacques Plancke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 62, S 8, H B 190528, I/A 10 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Información de OLIVIER JACQUES PLANCKE
Mostramos los datos de OLIVIER JACQUES PLANCKE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVIER JACQUES PLANCKE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos