OLIVIER BONILLA
Informe ejecutivo de OLIVIER BONILLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLIVIER BONILLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOPREMIUM BEAUTY SL | Apoderado Solidario | 23/07/2013 |
VINCULACIONES DE OLIVIER BONILLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVIER BONILLA
Empresa: B. ON CONCEPT. INTL SL
Apoderado Solidario
- Olivier Bonilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43101 , F 146, S 8, H B 421960, I/A 4 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Empresa: B. ON CONCEPT. INTL SL
Administrador Solidario
- Olivier Bonilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43101 , F 146, S 8, H B 421960, I/A 3 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
Empresa: B. ON CONCEPT. INTL SL
Administrador Solidario
- Olivier Bonilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43101 , F 145, S 8, H B 421960, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Empresa: DKE BEAUTY EVOLUTION SL
Apoderado
- Olivier Bonilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39178 , F 189, S 8, H B 340651, I/A 11 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08
Empresa: DKE BEAUTY EVOLUTION SL
Apoderado
- Olivier Bonilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39178 , F 187, S 8, H B 340651, I/A 8 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Empresa: DERMA SYSTEM SL
Administrador Unico
Apoderado
- Olivier Bonilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 197, S 8, H B 259398, I/A 6 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Empresa: DERMA SYSTEM SL
Apoderado
- Olivier Bonilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 196, S 8, H B 259398, I/A 5 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-08
Información de OLIVIER BONILLA
Mostramos los datos de OLIVIER BONILLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVIER BONILLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos