OLIVET LIZANDRA ALBERT
Informe ejecutivo de OLIVET LIZANDRA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVET LIZANDRA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASPRO PARKS CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 24/03/2023 | |
ASPRO PARKS CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado | 15/04/2015 | |
ASPRO PARKS CANARIAS SL | Apoderado | 10/06/2014 | |
ASPRO PARKS CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 14/06/2010 |
VINCULACIONES DE OLIVET LIZANDRA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVET LIZANDRA ALBERT
Empresa: ASPRO PARKS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Olivet Lizandra Albert
- Portero Martin Javier
- Ramos Martin Jose Manuel
- Ramos Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 97, S 8, H GC 33117, I/A 59 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-35
Empresa: ASPRO PARKS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 129, S 8, H GC 33117, I/A 39 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-35
Empresa: ASPRO PARKS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Olivet Lizandra Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 105, S 8, H GC 33117, I/A 38 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-35
Empresa: ASPRO PARKS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Olivet Lizandra Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 105, S 8, H GC 33117, I/A 38 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-35
Empresa: ASPRO PARKS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Cantero Lleo Pedro
- Martin Perez Avelina
- Olivet Lizandra Albert
Apoderado Solidario
- Olivet Lizandra Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 150, S 8, H GC 33117, I/A 27º (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-35
Información de OLIVET LIZANDRA ALBERT
Mostramos los datos de OLIVET LIZANDRA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVET LIZANDRA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos