OLIVERAS ROQUETA MONICA
Informe ejecutivo de OLIVERAS ROQUETA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVERAS ROQUETA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BALLET HOUSE CHANNEL EUROPE SL | Administrador Unico | 30/05/2023 | |
LIGHTSTONE ADVISORY SERVICES SL | Apoderado Solidario | 19/04/2022 |
VINCULACIONES DE OLIVERAS ROQUETA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVERAS ROQUETA MONICA
Empresa: LIGHTSTONE ADVISORY SERVICES SL
Administrador Unico
- Oliveras Roqueta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45672 , F 218, S 8, H B 495341, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: THE BALLET HOUSE CHANNEL EUROPE SL
Administrador Unico
- Oliveras Roqueta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48806 , F 185, S 8, H B 596963, I/A 1 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Empresa: LIGHTSTONE ADVISORY SERVICES SL
Administrador Unico
- Oliveras Roqueta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45672 , F 218, S 8, H B 495341, I/A 3 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: LIGHTSTONE ADVISORY SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Oliveras Roqueta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45672 , F 218, S 8, H B 495341, I/A 2 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Oliveras Roqueta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38239 , F 110, S 8, H B 318635, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Información de OLIVERAS ROQUETA MONICA
Mostramos los datos de OLIVERAS ROQUETA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVERAS ROQUETA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos