OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO
Informe ejecutivo de OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL SL | Apoderado | 28/12/2017 | |
CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL SL | Consejero | 22/06/2017 | |
CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL SL | Apoderado | 30/08/2016 |
VINCULACIONES DE OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO
Apoderado
- Oliveras Lopez Angel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 55, S 8, H GR 43991, I/A 9 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-18
Auditor
Consejero
- Nouridis Martin Dimitris Jose
- Oliveras Lopez Angel Santiago
- Porrua Avila Jesus
Presidente
- Oliveras Lopez Angel Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 113, S 8, H GR 43991, I/A 6 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-18
Apoderado
- Oliveras Lopez Angel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 111, S 8, H GR 43991, I/A 4 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-18
Información de OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO
Mostramos los datos de OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVERAS LOPEZ ANGEL SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos