OLIVERAS GIRBAU JORDI
Informe ejecutivo de OLIVERAS GIRBAU JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVERAS GIRBAU JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNTATGES BAREA SL | Secretario | 13/03/2024 | |
MUNTATGES BAREA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/03/2024 | |
MUNTATGES BAREA SL | Consejero | 13/03/2024 | |
LOGISTICA Y MUDANZAS BAREA SL | Secretario | 02/05/2022 | |
LOGISTICA Y MUDANZAS BAREA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/05/2022 | |
LOGISTICA Y MUDANZAS BAREA SL | Consejero | 02/05/2022 |
VINCULACIONES DE OLIVERAS GIRBAU JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVERAS GIRBAU JORDI
Empresa: MUNTATGES BAREA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Oliveras Girbau Jordi
- Quiroga Aguirre Luis Fernando
Consejero
- Barea Nieto Hilarion Custodio
- Oliveras Girbau Jordi
- Quiroga Aguirre Luis Fernando
Presidente
Secretario
- Oliveras Girbau Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49183 , F 116, S 8, H B 610695, I/A 1 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-08
Empresa: LOGISTICA Y MUDANZAS BAREA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Oliveras Girbau Jordi
- Quiroga Aguirre Luis Fernando
Consejero
- Barea Nieto Hilarion Custodio
- Oliveras Girbau Jordi
- Quiroga Aguirre Luis Fernando
Presidente
Secretario
- Oliveras Girbau Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44630 , F 142, S 8, H B 461769, I/A 3 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-08
Empresa: LOGISTICA Y MUDANZAS BAREA SL
Administrador Mancomunado
- Luis Fernando Quiroga Aguirre
- Oliveras Girbau Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44630 , F 142, S 8, H B 461769, I/A 3 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-08
Empresa: LOGISTICA Y MUDANZAS BAREA SL
Administrador Mancomunado
- Luis Fernando Quiroga Aguirre
- Oliveras Girbau Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44630 , F 141, S 8, H B 461769, I/A 1 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-08
Información de OLIVERAS GIRBAU JORDI
Mostramos los datos de OLIVERAS GIRBAU JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVERAS GIRBAU JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos