OLIVER SIERRA ALEJANDRA
Informe ejecutivo de OLIVER SIERRA ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLIVER SIERRA ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEROES EXTREMEÑOS SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | |
ZINNIA FLAIR SL | Administrador Unico | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE OLIVER SIERRA ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER SIERRA ALEJANDRA
Empresa: RIVIERAHUS SPANIA SL
Apoderado
- Caro Ortuño Jose Ramon
- Caro Ortuño Jose Ramon
- Oliver Sierra Alejandra
- Svanberg Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45667 , F 121, S 8, H M 802953, I/A 3 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: RIVIERAHUS SPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Caro Ortuño Jose Ramon
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 224, S 8, H A 64854, I/A 14 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-03
Empresa: RIVIERAHUS SPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Caro Ortuño Jose Ramon
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 224, S 8, H A 64854, I/A 13 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-03
Empresa: NANAY ADVISORS SL
Administrador Unico
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33562 , F 4, S 8, H M 604065, I/A 7 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: RIVIERAHUS SPANIA SL
Apoderado
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 221, S 8, H A 64854, I/A 11 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-03
Empresa: HEROES EXTREMEÑOS SL
Administrador Unico
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 190, S 8, H M 696058, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: NANAY ADVISORS SL
Administrador Unico
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33562 , F 3, S 8, H M 604065, I/A 5 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: ZINNIA FLAIR SL
Administrador Unico
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36000 , F 161, S 8, H M 646856, I/A 1 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Administrador Unico
- Oliver Sierra Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 94, S 8, H NA 28416, I/A 3 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-31
Información de OLIVER SIERRA ALEJANDRA
Mostramos los datos de OLIVER SIERRA ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER SIERRA ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos