OLIVER PRATS JORGE
Informe ejecutivo de OLIVER PRATS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVER PRATS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL | Apoderado Solidario | 08/01/2020 | |
RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL | Apoderado Solidario | 14/11/2019 | |
RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | |
RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL | Apoderado | 10/10/2011 |
VINCULACIONES DE OLIVER PRATS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER PRATS JORGE
Empresa: RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL
Apoderado Solidario
- Oliver Prats Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 79, S 8, H B 138101, I/A 26 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Empresa: RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL
Apoderado Solidario
- Oliver Prats Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 78, S 8, H B 138101, I/A 25 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SA
Apoderado Solidario
- Jorge Aguilar Domingo
- Oliver Prats Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 73, S 8, H B 138101, I/A 20 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SA
Apoderado
- Oliver Prats Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 71, S 8, H B 138101, I/A 15 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-08
Información de OLIVER PRATS JORGE
Mostramos los datos de OLIVER PRATS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER PRATS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos