OLIVER MARTINEZ VICENTE
Informe ejecutivo de OLIVER MARTINEZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVER MARTINEZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VM ASESORIA ESTRATEGICA ALICANTE SL | Apoderado Solidario | 17/06/2024 | |
VM ASESORIA ESTRATEGICA ALICANTE SL | Administrador Mancomunado | 06/06/2024 | |
VICENTE OLIVER ASESORIA SL | Apoderado Solidario | 05/06/2024 | |
VICENTE OLIVER ASESORIA SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2024 |
VINCULACIONES DE OLIVER MARTINEZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER MARTINEZ VICENTE
Empresa: VM ASESORIA ESTRATEGICA ALICANTE SL
Apoderado Solidario
- Moratalla Gomez Maria Isabel
- Oliver Martinez Vicente
- Oliver Moratalla Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191796, I/A 2 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-03
Empresa: VM ASESORIA ESTRATEGICA ALICANTE SL
Administrador Mancomunado
- Moratalla Gomez Maria Isabel
- Oliver Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191796, I/A 1 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-03
Empresa: VICENTE OLIVER ASESORIA SL
Apoderado Solidario
- Moratalla Gomez Maria Isabel
- Oliver Martinez Vicente
- Oliver Moratalla Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 63041, I/A 5 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-03
Empresa: VICENTE OLIVER ASESORIA SL
Administrador Mancomunado
- Moratalla Gomez Maria Isabel
- Oliver Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 63041, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-03
Empresa: VICENTE OLIVER ASESORIA SL
Administrador Unico
- Oliver Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 63041, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-03
Información de OLIVER MARTINEZ VICENTE
Mostramos los datos de OLIVER MARTINEZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER MARTINEZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos