OLIVER COLL JUAN
Informe ejecutivo de OLIVER COLL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLIVER COLL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ULLASTRE MALLORQUI SL | Socio Unico | 28/08/2023 | 20/11/2023 |
ULLASTRE MALLORQUI SL | Administrador Unico | 28/08/2023 | 20/11/2023 |
SANTA CATALINA 21 RESTAURACION SL | Administrador Unico | 17/03/2010 | 24/04/2018 |
SA TEULERA SOLLERIC SL | Administrador Unico | 08/07/2014 | 30/01/2018 |
SANTA CATALINA 21 RESTAURACION SL | Socio Unico | 17/03/2010 | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE OLIVER COLL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER COLL JUAN
Empresa: ULLASTRE MALLORQUI SL
Administrador Unico
- Oliver Coll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 70, S 8, H PM 97756, I/A 2 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-07
Empresa: ULLASTRE MALLORQUI SL
Administrador Unico
- Oliver Coll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 70, S 8, H PM 97756, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-07
Empresa: ULLASTRE MALLORQUI SL
Socio Único
- Oliver Coll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 70, S 8, H PM 97756, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-07
Empresa: SA TEULERA SOLLERIC SL
Administrador Unico
- Oliver Coll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 60, S 8, H PM 74345, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-07
Empresa: SA TEULERA SOLLERIC SL
Administrador Unico
- Oliver Coll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 58, S 8, H PM 74345, I/A 1 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-07
Empresa: SANTA CATALINA 21 RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Oliver Coll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 53, S 8, H PM 65423, I/A 1 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-07
Empresa: SANTA CATALINA 21 RESTAURACION SL
Socio Único
- Oliver Coll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 53, S 8, H PM 65423, I/A 1 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-07
Información de OLIVER COLL JUAN
Mostramos los datos de OLIVER COLL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER COLL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos