OLIVER ANDREW DAVID
Informe ejecutivo de OLIVER ANDREW DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLIVER ANDREW DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PCC PROPERTY SL | Socio Unico | 31/01/2024 | |
PCC PROPERTY SL | Administrador Unico | 29/06/2023 | |
EFFICIENT FRONTIERS SL | Administrador Unico | 23/02/2021 | |
OLIVER AND WHYTE SL | Socio Unico | 11/09/2020 | |
OLIVER AND WHYTE SL | Administrador Unico | 11/09/2020 | |
EUROPEAN COMMUNICATIONS CENTRE (DEVERE) SL | Administrador Solidario | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE OLIVER ANDREW DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER ANDREW DAVID
Empresa: PCC PROPERTY SL
Socio Único
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6367, L 5275, F 213, S 8, H MA175531, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-29
Empresa: DEVERE INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040, L 3947, F 91, S 8, H MA114669, I/A 2 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: PCC PROPERTY SL
Administrador Unico
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6367, L 5275, F 212, S 8, H MA175531, I/A 1 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-29
Empresa: DE VERE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4396, L 3305, F 121, S 8, H MA 93969, I/A 14 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-29
Empresa: EFFICIENT FRONTIERS SL
Administrador Unico
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6009, L 4916, F 138, S 8, H MA159407, I/A 1 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-29
Empresa: OLIVER AND WHYTE SL
Administrador Unico
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967, L 4874, F 51, S 8, H MA157036, I/A 1 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-29
Empresa: OLIVER AND WHYTE SL
Socio Único
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967, L 4874, F 51, S 8, H MA157036, I/A 1 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-29
Empresa: DE VERE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Oliver Andrew David
- Smith Nigel Dudley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4396, L 3305, F 120, S 8, H MA 93969, I/A 11 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-29
Administrador Solidario
- Newcombe Kerry Ines
- Oliver Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5075, L 3982, F 168, S 8, H MA115960, I/A 1 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-29
Empresa: DEVERE INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Oliver Andrew David
- Smith Nigel Dudley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040, L 3947, F 89, S 8, H MA114669, I/A 1 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-29
VER MAS ACTOS
Información de OLIVER ANDREW DAVID
Mostramos los datos de OLIVER ANDREW DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER ANDREW DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos