OLIVELLA PALATCHI ROSA
Informe ejecutivo de OLIVELLA PALATCHI ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVELLA PALATCHI ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLSA DESIGN SA | Consejero | 26/08/2024 | |
MANUFACTURAS INOXIDABLES DE LEVANTE SA | Consejero | 26/08/2024 | |
FENOQUIMICA SA | Consejero | 26/08/2024 | |
PRESSAN SA | Consejero | 23/08/2024 | |
COMPLEMENTOS SANITARIOS SA | Consejero | 19/02/2020 |
VINCULACIONES DE OLIVELLA PALATCHI ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVELLA PALATCHI ROSA
Empresa: FENOQUIMICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 80571, I/A 29 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: FENOQUIMICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 80571, I/A 29 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: OLSA DESIGN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 75971, I/A 19 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: OLSA DESIGN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 75971, I/A 19 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23010, I/A 40 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23010, I/A 40 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: PRESSAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23106, I/A 26 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
Empresa: PRESSAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23106, I/A 26 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
Empresa: FENOQUIMICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 210, S 8, H B 80571, I/A 24 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Empresa: FENOQUIMICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 210, S 8, H B 80571, I/A 24 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
VER MAS ACTOS
Información de OLIVELLA PALATCHI ROSA
Mostramos los datos de OLIVELLA PALATCHI ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVELLA PALATCHI ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos