OLIVEIRA SOTO LAURA
Informe ejecutivo de OLIVEIRA SOTO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLIVEIRA SOTO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROMA PHARMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/10/2014 | 10/07/2017 |
BAUSCH & LOMB SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2014 | 30/03/2016 |
VINCULACIONES DE OLIVEIRA SOTO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVEIRA SOTO LAURA
Empresa: BAUSCH & LOMB SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Oliveira Soto Laura
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16206 , F 223, S 8, H M 274881, I/A 43 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Empresa: CROMA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40604 , F 66, S 8, H B 36171, I/A 27 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
Empresa: BAUSCH & LOMB SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16206 , F 220, S 8, H M 274881, I/A 40 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Información de OLIVEIRA SOTO LAURA
Mostramos los datos de OLIVEIRA SOTO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVEIRA SOTO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos