OLIVARES PEREZ ESTEBAN
Informe ejecutivo de OLIVARES PEREZ ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLIVARES PEREZ ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATAMAC INFO Y TELEFONIA SL | Socio Unico | 07/03/2017 | |
DATAMAC INFO Y TELEFONIA SL | Administrador Unico | 07/03/2017 |
VINCULACIONES DE OLIVARES PEREZ ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVARES PEREZ ESTEBAN
Empresa: GESTION EMPRESARIAL TREBOL 71 SL
Administrador Unico
- Olivares Perez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 123, S 8, H J 15548, I/A 4 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-23
Empresa: DATAMAC INFO Y TELEFONIA SL
Administrador Unico
- Olivares Perez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 6, S 8, H J 22411, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-23
Empresa: DATAMAC INFO Y TELEFONIA SL
Socio Único
- Olivares Perez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 6, S 8, H J 22411, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-23
Empresa: GESTION EMPRESARIAL TREBOL 71 SL
Administrador Unico
- Olivares Perez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 122, S 8, H J 15548, I/A 3 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-23
Administrador Solidario
- Olivares Perez Esteban
- Perez Caballero Molina Antonio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 215, S 8, H J 8931, I/A 5 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-23
Empresa: CEMIT SISTEMAS INFORMATICOS SL
Administrador Solidario
- Olivares Perez Esteban
- Perez Caballero Molina Antonio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 118, S 8, H J 5475, I/A 7 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-23
Información de OLIVARES PEREZ ESTEBAN
Mostramos los datos de OLIVARES PEREZ ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVARES PEREZ ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos