OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MANOTERAS EDIFICACIONES SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS SL | Administrador Solidario | 03/01/2023 | |
UCOL AGRICULTURA SL | Administrador Unico | 03/10/2022 | |
GESTION DIRECCION Y CONSTRUCCION 2018 SL | Administrador Unico | 04/04/2018 | |
NAVE A LA IMAGINACION 2018 SL | Administrador Unico | 26/01/2018 | |
LIVE GESTION PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 19/07/2016 |
VINCULACIONES DE OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA
Administrador Solidario
- Olivares Olivares Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 84, S 8, H CR 32931, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-13
Empresa: UCOL AGRICULTURA SL
Administrador Unico
- Olivares Olivares Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707 , F 141, S 8, H CR 32895, I/A 1 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-13
Administrador Unico
- Olivares Olivares Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37491 , F 15, S 8, H M 668297, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Empresa: NAVE A LA IMAGINACION 2018 SL
Administrador Unico
- Olivares Olivares Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37119 , F 141, S 8, H M 662557, I/A 1 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Empresa: LIVE GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Olivares Olivares Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 48, S 8, H CR 28287, I/A 1 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-13
Información de OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA
Mostramos los datos de OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVARES OLIVARES CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos