OLIVARES MUÑOZ JUAN
Informe ejecutivo de OLIVARES MUÑOZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVARES MUÑOZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOFERAUTO SEVILLA SL | Administrador Mancomunado | 03/01/2022 |
VINCULACIONES DE OLIVARES MUÑOZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVARES MUÑOZ JUAN
Empresa: TOFERAUTO SEVILLA SL
Administrador Mancomunado
- Mendia Lopez Feliciano
- Olivares Muñoz Juan
- Olivero Tenorio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116 , F 24, S 8, H SE107660, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-41
Empresa: MODENA F18 SL
Administrador Mancomunado
- Hurtado Pizarro Alejandro
- Olivares Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 21, S 8, H SE118630, I/A 2 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Empresa: MODENA F18 SL
Administrador Mancomunado
- Hurtado Pizarro Alejandro
- Olivares Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 21, S 8, H SE118630, I/A 1 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-41
Información de OLIVARES MUÑOZ JUAN
Mostramos los datos de OLIVARES MUÑOZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVARES MUÑOZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos