OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE
Informe ejecutivo de OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLURIACH INVERSIONES SL | Apoderado | 06/09/2019 |
VINCULACIONES DE OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE
Empresa: LLURIACH INVERSIONES SL
Apoderado
- Olivar Ordis Jose Maria De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 152, S 8, H IM 5425, I/A 7 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-07
Empresa: LLURIACH INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Olivar Ordis Jose Maria De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 151, S 8, H IM 5425, I/A 6 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-07
Empresa: PLA DEL RAM SL
Liquidador
- Olivar Ordis Jose Maria De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 117, S 8, H IM 1881, I/A 3 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-07
Empresa: PLA DEL RAM SL
Administrador Unico
- Olivar Ordis Jose Maria De
Liquidador
- Olivar Ordis Jose Maria De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 117, S 8, H IM 1881, I/A 3 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-07
Empresa: LLURIACH INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Olivar Ordis Jose Maria De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 150, S 8, H IM 5425, I/A 1 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-07
Información de OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE
Mostramos los datos de OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVAR ORDIS JOSE MARIA DE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos