OLIVAR NIETO LAURA
Informe ejecutivo de OLIVAR NIETO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVAR NIETO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE LA BALCONADA SL | Apoderado | 04/03/2022 | |
YOUTHEST SUNGLASSES SL | Administrador Unico | 07/05/2018 |
VINCULACIONES DE OLIVAR NIETO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVAR NIETO LAURA
Empresa: RESTAURANTE LA BALCONADA SL
Apoderado
- Olivar Nieto Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 140, S 8, H M 759879, I/A 2 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: YOUTHEST SUNGLASSES SL
Administrador Unico
- Olivar Nieto Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37633 , F 161, S 8, H M 670540, I/A 1 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: MOLINO 2014 SL
Liquidador
- Olivar Nieto Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 141, S 8, H C 51852, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-15
Empresa: MOLINO 2014 SL
Liquidador
- Olivar Nieto Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 141, S 8, H C 51852, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-15
Empresa: MOLINO 2014 SL
Administrador Unico
- Olivar Nieto Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 141, S 8, H C 51852, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-15
Empresa: MOLINO 2014 SL
Administrador Unico
- Olivar Nieto Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 140, S 8, H C 51852, I/A 1 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-15
Información de OLIVAR NIETO LAURA
Mostramos los datos de OLIVAR NIETO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVAR NIETO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos