OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS OLIVA SA | Administrador Unico | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS
Empresa: HERMANOS OLIVA SA
Administrador Unico
- Oliva Paez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 125, S 8, H SE 17642, I/A 9 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-41
Empresa: HERMANOS OLIVA SA
Administrador Unico
- Oliva Paez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 125, S 8, H SE 17642, I/A 8 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-41
Empresa: OFIVISUAL SL
Administrador Unico
- Oliva Paez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070 , F 133, S 8, H SE 82500, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-41
Empresa: OFIVISUAL SL
Administrador Unico
- Oliva Paez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070 , F 132, S 8, H SE 82500, I/A 1 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-41
Información de OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVA PAEZ ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos