OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL
Informe ejecutivo de OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA INGEXCO SL | Socio Unico | 11/09/2024 | |
INGENIERIA INGEXCO SL | Administrador Unico | 11/09/2024 |
VINCULACIONES DE OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL
Empresa: INGENIERIA INGEXCO SL
Administrador Unico
- Oliva Encinas Exiquio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 17541, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-10
Empresa: INGENIERIA INGEXCO SL
Socio Único
- Oliva Encinas Exiquio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 17541, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-10
Liquidador Solidario
- Marcos Encinas Maria Jose
- Oliva Encinas Exiquio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383, L 211, F 73, S 8, H CC 3634, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-10
Administrador Solidario
- Marcos Encinas Maria Jose
- Oliva Encinas Exiquio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383, L 211, F 73, S 8, H CC 3634, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-10
Administrador Solidario
- Marcos Encinas Maria Jose
- Oliva Encinas Exiquio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383, L 211, F 73, S 8, H CC 3634, I/A 2 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-10
Información de OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL
Mostramos los datos de OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVA ENCINAS EXIQUIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos