OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBVEST SP ASSET 1 SL | Apoderado Solidario | 23/02/2023 | |
ALT IBV ESPAÑA HOLDING SL | Apoderado | 08/02/2023 | |
IBVEST SP ASSET 2 SL | Apoderado Solidario | 06/02/2023 | |
IBVEST RE PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 31/03/2022 | |
GLOBAL MONFORTE SL | Apoderado Solidario | 23/01/2022 | |
PREMFINA IBERIA SL | Apoderado Solidario | 15/09/2021 | |
ECO GATA INVERSIONES SL | Consejero | 04/08/2021 | |
GLOBAL MINKAR SL | Apoderado Solidario | 16/04/2021 | |
GLOBAL METEORA SL | Apoderado Solidario | 29/12/2020 | |
FITADEL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 24/04/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA
Empresa: GLOBAL DALMINA SL
Administrador Unico
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45466 , F 143, S 8, H M 799745, I/A 4 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: GLOBAL DALMINA SL
Administrador Unico
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45466 , F 142, S 8, H M 799745, I/A 3 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Empresa: IBVEST SP ASSET 1 SL
Apoderado Solidario
- Navarrete Rodriguez Adolfo-luis
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43794 , F 155, S 8, H M 772892, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Empresa: ALT IBV ESPAÑA HOLDING SL
Apoderado
- Navarrete Rodriguez Adolfo-luis
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43819 , F 38, S 8, H M 773304, I/A 6 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: IBVEST SP ASSET 2 SL
Apoderado Solidario
- Navarrete Rodriguez Adolfo-luis
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43769 , F 58, S 8, H M 772442, I/A 3 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: IBVEST RE PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Capa Fernandez Teresa
- Garcia Gutierrez Marcet Maria
- Iop Alberto Daniel
- Oliva Dominguez Jose Maria
- Porras Pedraza Juan
- Raña Pereiras Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 4, S 8, H M 763232, I/A 3 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: GLOBAL MONFORTE SL
Apoderado Solidario
- Maestro Marti Angel
- Navarrete Rodriguez Adolfo-luis
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42675 , F 12, S 8, H M 754770, I/A 3 (23/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: GLOBAL CAMBISES SL
Apoderado Solidario
- Maestro Marti Angel
- Marquez Carretero Alejandro
- Navarrete Rodriguez Adolfo-luis
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41387 , F 113, S 8, H M 733468, I/A 2 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Empresa: ECO GATA INVERSIONES SL
Consejero
- Azagra Redondo Angel Maria
- Oliva Dominguez Jose Maria
- Ramirez Figueroa Bernardo
- Reyero Del Rio Beatriz
- Vaca Tavera Mauricio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41998 , F 14, S 8, H M 743704, I/A 2 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Empresa: GLOBAL MINKAR SL
Apoderado Solidario
- Maestro Marti Angel
- Marquez Carretero Alejandro
- Navarrete Rodriguez Adolfo-luis
- Oliva Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40339 , F 73, S 8, H M 716619, I/A 2 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
VER MAS ACTOS
Información de OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVA DOMINGUEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos