OLIETE BENEDITO SANTIAGO
Informe ejecutivo de OLIETE BENEDITO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIETE BENEDITO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEADS SPAIN SL | Apoderado | 04/07/2018 | |
TEADS SPAIN SL | Apoderado | 20/11/2014 | |
TEADS SPAIN SL | Apoderado | 06/03/2012 | |
TEADS SPAIN SL | Apoderado | 10/06/2011 |
VINCULACIONES DE OLIETE BENEDITO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIETE BENEDITO SANTIAGO
Empresa: TEADS SPAIN SL
Apoderado
- Oliete Benedito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 205, S 8, H M 520047, I/A 11 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: TEADS SPAIN SL
Apoderado
- Oliete Benedito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 111, S 8, H M 520047, I/A 6 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: BEEAD SPAIN SL
Apoderado
- Oliete Benedito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30658 , F 152, S 8, H M 551715, I/A 3 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Empresa: EBUZZING ESPAÑA SL
Apoderado
- Oliete Benedito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 110, S 8, H M 520047, I/A 3 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Empresa: EBUZZING ESPAÑA SL
Apoderado
- Oliete Benedito Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 109, S 8, H M 520047, I/A 2 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Información de OLIETE BENEDITO SANTIAGO
Mostramos los datos de OLIETE BENEDITO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIETE BENEDITO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos