OLIAS MARTIN RAMIRO
Informe ejecutivo de OLIAS MARTIN RAMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLIAS MARTIN RAMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HECTOR OLIAS HUERTA GESTION Y PROMOCION SL | Administrador Unico | 23/08/2023 | |
HECTOR OLIAS HUERTA GESTION Y PROMOCION SL | Apoderado | 21/02/2020 |
VINCULACIONES DE OLIAS MARTIN RAMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIAS MARTIN RAMIRO
Administrador Unico
- Olias Martin Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 63, S 8, H M 713465, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Apoderado
- Olias Martin Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 62, S 8, H M 713465, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: CONSTRUCTORA DE LA ZONA SUR SA
Administrador Unico
- Olias Martin Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 71, S 8, H M 62605, I/A 18 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Empresa: CONSTRUCTORA DE LA ZONA SUR SA
Administrador Unico
- Olias Martin Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 71, S 8, H M 62605, I/A 16 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-28
Empresa: RAMIRO OLIAS PROMOTORA SL
Administrador Unico
- Olias Martin Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19870 , F 99, S 8, H M 350119, I/A 5 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Empresa: CONSTRUCTORA DE LA ZONA SUR SA
Administrador Unico
- Olias Martin Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 70, S 8, H M 62605, I/A 14 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Información de OLIAS MARTIN RAMIRO
Mostramos los datos de OLIAS MARTIN RAMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIAS MARTIN RAMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos