OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN
Informe ejecutivo de OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAESO LAS OLIVAS SL | Administrador Solidario | 08/08/2024 | |
OLIMONTE SL | Administrador Solidario | 16/05/2018 | |
OLIMONTE SL | Apoderado | 26/05/2016 |
VINCULACIONES DE OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN
Empresa: MAESO LAS OLIVAS SL
Administrador Solidario
- Olias Gomez Ivan
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
- Olias Gomez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829332, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: OLIMONTE SL
Administrador Solidario
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 23, S 8, H M 188048, I/A 18 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: OLIMONTE SL
Apoderado
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
- Petermann Gitta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 21, S 8, H M 188048, I/A 16 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: OLIMONTE SL
Consejero Delegado Solidario
- Olias Gomez Ivan
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
- Olias Gomez Raquel
Consejero
- Gomez Martin Julia
- Olias Gomez Ivan
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
- Olias Gomez Raquel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 19, S 8, H M 188048, I/A 15 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: OLIMONTE SL
Consejero Delegado Solidario
- Olias Gomez Ivan
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
Consejero
- Gomez Martin Julia
- Olias Gomez Ivan
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Olias Gomez Pilar Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24870 , F 17, S 8, H M 188048, I/A 12 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Información de OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN
Mostramos los datos de OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIAS GOMEZ PILAR DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos