OLEART RECASENS XAVIER
Informe ejecutivo de OLEART RECASENS XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE OLEART RECASENS XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEXIC VIVACTIS SL | Apoderado Solidario | 16/04/2024 | |
AKIRA HEALTHCARE SL | Administrador Solidario | 07/02/2022 |
VINCULACIONES DE OLEART RECASENS XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLEART RECASENS XAVIER
Empresa: EUROMEDICE EDICIONES MEDICAS SL
Consejero Delegado
- Oleart Recasens Xavier
Consejero
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32381 , F 22, S 8, H B 192953, I/A 14 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: LEXIC VIVACTIS SL
Apoderado Solidario
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49144 , F 72, S 8, H B 311902, I/A 18 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: LEXIC VIVACTIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Oleart Recasens Xavier
Consejero
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 77, S 8, H B 311902, I/A 15 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-08
Empresa: LEXIC VIVACTIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Oleart Recasens Xavier
Consejero
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 77, S 8, H B 311902, I/A 14 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-08
Empresa: LEXIC VIVACTIS SL
Consejero Delegado
- Oleart Recasens Xavier
Consejero
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 77, S 8, H B 311902, I/A 13 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-08
Empresa: EUROMEDICE VIVACTIS SPAIN SL
Administrador Unico
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36454 , F 159, S 8, H M 654967, I/A 5 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: SIMED SOFTWARE SL
Consejero
- Clape Daniela Jennifer Constance
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14993 , F 83, S 8, H M 249952, I/A 8 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: SANITEC CONSULTORES SL
Liquidador
- Monterde Junyent Josep
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41342 , F 100, S 8, H B 390857, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: SANITEC CONSULTORES SL
Administrador Unico
Liquidador
- Monterde Junyent Josep
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41342 , F 100, S 8, H B 390857, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: AKIRA HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Martinez Fas Montserrat
- Oleart Recasens Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36410 , F 102, S 8, H B 288243, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
VER MAS ACTOS
Información de OLEART RECASENS XAVIER
Mostramos los datos de OLEART RECASENS XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLEART RECASENS XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos