OLEART GODIA RICARDO
Informe ejecutivo de OLEART GODIA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE OLEART GODIA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XTREM SPORT HORSES SL | Administrador Unico | 24/05/2024 | |
NORDVERT SL | Apoderado Solidario | 30/03/2022 | |
OLEART ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 25/01/2021 | |
OLEART ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 09/03/2017 | |
OLEART GESTION SL | REPR.143 RRM | 28/04/2014 |
VINCULACIONES DE OLEART GODIA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLEART GODIA RICARDO
Empresa: XTREM SPORT HORSES SL
Administrador Unico
- Oleart Godia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615791, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: NORDVERT SL
Apoderado Solidario
- Garcia Tapia Laura Maria
- Martorell Rosell Ernest
- Oleart Godia Ricardo
- Perez Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46021 , F 114, S 8, H B 433886, I/A 40 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: OLEART ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Oleart Godia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36892 , F 163, S 8, H M 660044, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: OLEART ABOGADOS SLP
Administrador Mancomunado
- Oleart Godia Ricardo
- Perez Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36892 , F 163, S 8, H M 660044, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Apoderado Solidario
- Berutich Gonzalez Augusto Arturo
- Concha Carballido Carlos
- Conde Gaitan Patricia
- Fernandez Albarracin Enrique-alfonso
- Garcia Lopez Carlos-eugenio
- Herrera Fontanals Jose
- Iso Rivera Mariano-francisco
- Luquero Boza Ivan
- Millan Cruz Maria Del Carmen
- Navarro Fernandez Pablo
- Oses Sales Joaquin
- Penning Michele
- Perez Sanz Carlos
- Puentes Moreno Antonio- Manuel
- Ruiz Asenjo Santiago
- Solatxi Garcia Idoia
- Tienza Cuellar Juan-luis
- Velazquez Vioque David
- Viviani Polnoroff Ana Victoria
Apoderado
- Acosta Gonzalez Jose Ignacio
- Alaman Calabuig Marta
- Alaman Calabuig Marta
- Azqueta Nerecan Jose
- Blasco Castiñeyra Miguel
- Boserman Davila Cristina
- Bracho Arcos Abelardo-jose
- Davila Rueda Maria-jose
- Del Rio Cobian Jose Ramon
- Dupuy Lopez Adrian
- Franco Sanchez Antonio Jesus
- Garcia Anguita Rafael
- Gimenez Bono Amado Francisco
- Lopez Chicheri Daban Luis Fernando
- Mestre Chesa Juan
- Oleart Godia Ricardo
- Perez Lopez Javier
- Rodriguez Ramos Cesar
- Rodriguez Rodriguez Juan Francisco
- RODRIGUEZ SAU CARLOS
- Sanz Caballero Juan Ignacio
- Sese Lafalla Javier
- Soto Rodriguez Luis
- Tajadura Garrido Jose Maria
- Unsain Romero Sergio
- Unsain Romero Sergio
- Verger Casanovas Virginia
- Vives De La Cortada Ferrer-calbeto Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39910 , F 160, S 8, H M 131818, I/A 270 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: OLEART ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Oleart Godia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42329 , F 159, S 8, H B 404025, I/A 4 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Empresa: IBIRD LAST MILE SL
Consejero
- Batalla Barrera Angel Luis
- Oleart Godia Ricardo
- Vallmitjana Ricos Juan Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31715 , F 220, S 8, H M 548323, I/A A (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Empresa: CASTELLANA DE SEGURIDAD SA
Apoderado Solidario
- Oleart Godia Ricardo
- Poza Rodriguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30741 , F 48, S 8, H M 66389, I/A 100 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Empresa: OLDOSAN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141, L 141, F 79, S 8, H IB 6513, I/A 7 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-07
Empresa: OLDOSAN S.L. S. EN C
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146, L 146, F 49, S 8, H IB 6689, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-07
VER MAS ACTOS
Información de OLEART GODIA RICARDO
Mostramos los datos de OLEART GODIA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLEART GODIA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos