OLCINA MONZO MARIA LUZ
Informe ejecutivo de OLCINA MONZO MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLCINA MONZO MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LICORES SINC SA | Consejero | 10/07/2013 | 31/08/2017 |
PANADERIA NENO SL | Administrador Unico | 05/07/2016 | |
LICORES SINC SA | Consejero | 16/07/2009 | 10/07/2013 |
VINCULACIONES DE OLCINA MONZO MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLCINA MONZO MARIA LUZ
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Conca Domenech Maria Elena
- Domenech Santacreu Rafael
- Olcina Monzo Maria Luz
- Reig Monllor Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 195, S 8, H A 8236, I/A 24 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-03
Empresa: PANADERIA NENO SL
Administrador Unico
- Olcina Monzo Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251 , F 77, S 8, H A 110163, I/A 2 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-03
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Conca Domenech Maria Elena
- Domenech Santacreu Rafael
- Olcina Monzo Maria Luz
- Reig Monllor Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 195, S 8, H A 8236, I/A 22 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-03
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Conca Domenech Maria Elena
- Domenech Santacreu Rafael
- Olcina Monzo Maria Luz
- Reig Monllor Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 195, S 8, H A 8236, I/A 22 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-03
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Conca Domenech Maria Elena
- Domenech Santacreu Rafael
- Olcina Monzo Maria Luz
- Reig Monllor Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 194, S 8, H A 8236, I/A 19 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-03
Información de OLCINA MONZO MARIA LUZ
Mostramos los datos de OLCINA MONZO MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLCINA MONZO MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos