OLCINA ARNAL ARTURO
Informe ejecutivo de OLCINA ARNAL ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLCINA ARNAL ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MGUSTA CONCEPT SL | Administrador Unico | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE OLCINA ARNAL ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLCINA ARNAL ARTURO
Empresa: ELIPSE SERVICIOS DE MARKETING SL
Administrador Unico
- Olcina Arnal Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6542 , F 133, S 8, H M 106499, I/A 5 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: INVERSIONES CICLAM SL
Administrador Unico
- Olcina Arnal Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27260 , F 85, S 8, H M 491141, I/A 4 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: MGUSTA CONCEPT SL
Administrador Unico
- Olcina Arnal Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 67, S 8, H M 611053, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Empresa: INVERSIONES CICLAM SL
Administrador Unico
- Olcina Arnal Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27260 , F 80, S 8, H M 491141, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Información de OLCINA ARNAL ARTURO
Mostramos los datos de OLCINA ARNAL ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLCINA ARNAL ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos