OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAITRANS SA | Liquidador | 30/08/2011 | 30/08/2011 |
ANAITRANS SA | Socio Unico | 29/12/2009 | 30/08/2011 |
ANAITRANS SA | Administrador Unico | 26/08/2010 | 30/08/2011 |
VINCULACIONES DE OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
Empresa: ANAITRANS SA
Liquidador
- Olazabal Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 212, S 8, H SS 8466, I/A 7 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-20
Empresa: ANAITRANS SA
Administrador Unico
- Olazabal Garcia Francisco Javier
Liquidador
- Olazabal Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 212, S 8, H SS 8466, I/A 7 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-20
Empresa: ANAITRANS SA
Administrador Unico
- Olazabal Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 211, S 8, H SS 8466, I/A 6 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-20
Empresa: ANAITRANS SA
Socio Único
- Olazabal Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 211, S 8, H SS 8466, I/A 5 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-20
Información de OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos