OLAZABAL ARZUA JAIME
Informe ejecutivo de OLAZABAL ARZUA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OLAZABAL ARZUA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORNING (CATALONIA) PROPCO SL | V-SEC NO CON | 16/01/2018 | 10/05/2018 |
MORNING (ANDALUCIA) PROPCO SL | V-SEC NO CON | 16/01/2018 | 10/05/2018 |
MORNING (MADRID) PROPCO SL | V-SEC NO CON | 16/01/2018 | 09/05/2018 |
MORNING HOLDCO (SPAIN) SL | V-SEC NO CON | 16/01/2018 | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE OLAZABAL ARZUA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAZABAL ARZUA JAIME
Empresa: GUPI INVESTMENTS 2017 SL
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45963 , F 80, S 8, H B 505244, I/A 6 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: DAMUR INVESTMENTS 2017 SL
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45963 , F 62, S 8, H B 505242, I/A 6 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: FEGOL INVESTMENTS 2017 SL
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45963 , F 71, S 8, H B 505243, I/A 6 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: MORNING HOLDCO (SPAIN) SL
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45757 , F 171, S 8, H B 498104, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-08
Empresa: GUPI INVESTMENTS 2017 SL
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45963 , F 76, S 8, H B 505244, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: FEGOL INVESTMENTS 2017 SL
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45963 , F 67, S 8, H B 505243, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: SETI INVESTMENTS 2017 SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45757 , F 167, S 8, H B 498104, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: DAMUR INVESTMENTS 2017 SL
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Olazabal Arzua Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45963 , F 58, S 8, H B 505242, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Información de OLAZABAL ARZUA JAIME
Mostramos los datos de OLAZABAL ARZUA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAZABAL ARZUA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos