OLARTE LECUONA LORENZO
Informe ejecutivo de OLARTE LECUONA LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLARTE LECUONA LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSULA PROCURADORES SCP | Soc.Prof. | 15/12/2021 | |
INSULA PROCURADORES SCP | Administrador Unico | 15/12/2021 | |
CANTRUST SL | Administrador Solidario | 31/05/2012 | |
EVENTOS TURISTICOS CANARIOS SL | Socio Unico | 31/03/2010 | |
ARISTA JARDINERIA SL | Apoderado Solidario | 24/03/2009 |
VINCULACIONES DE OLARTE LECUONA LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLARTE LECUONA LORENZO
Empresa: INSULA PROCURADORES SCP
Administrador Unico
- Olarte Lecuona Lorenzo
Soc.Prof.
- Olarte Lecuona Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2280 , F 172, S 8, H GC 59000, I/A 1 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-35
Empresa: RENTAS Y SERVICIOS SA
Administrador Unico
- Olarte Lecuona Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 199, S 8, H GC 48458, I/A 2 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-35
Empresa: EVENTOS TURISTICOS CANARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Olarte Lecuona Enrique
- Olarte Lecuona Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 190, S 8, H GC 35766, I/A 9 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-35
Empresa: RENTAS Y SERVICIOS SA
Administrador Unico
- Olarte Lecuona Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 218, S 8, H M 6275, I/A 6 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: CANTRUST SL
Administrador Solidario
- Olarte Cullen Lorenzo
- Olarte Lecuona Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 74, S 8, H GC 22449, I/A 5 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35
Empresa: RENTAS Y SERVICIOS SA
Administrador Unico
- Olarte Lecuona Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 217, S 8, H M 6275, I/A 5 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Empresa: EVENTOS TURISTICOS CANARIOS SL
Socio Único
- Olarte Lecuona Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 190, S 8, H GC 35766, I/A 8 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-35
Empresa: ARISTA JARDINERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 1, S 8, H GC 41894, I/A 1 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-35
Información de OLARTE LECUONA LORENZO
Mostramos los datos de OLARTE LECUONA LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLARTE LECUONA LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos